-
Officiers et anciens élèves -
Victor François Eugène CASTAGNÉ
(1864 - 19..)
Né le 9 mai 1864 à
BREST (Finistère) - Décédé.
Petit fils de François,
CV, né le 4 aout 1764 à Lorient, dcd le 13 mai 1847 à Lorient. ce
dernier étant le père de Victor 1830, né à Lorient et de Germain
Aimé 16 ans en 1815, Aspirant de 1ere classe
Frère de
Charles Auguste,
promotion 1886
Entre dans la Marine en 1882
Aspirant le 5 octobre
1885; port CHERBOURG.
Au 1er janvier 1886,
sur le cuirassé "AMIRAL-DUPERRÉ", Escadre d'évolutions (Cdt Edouard
BARRERA).
Enseigne de vaisseau le
5 octobre 1887.
Officier breveté
Fusilier.
Au 1er janvier 1892,
port CHERBOURG.
Au 1er janvier 1894,
Second sur le torpilleur "CAPITAINE-CUNY", Défense mobile de
l'ALGÉRIE (Cdt Charles de MARLIAVE).
Lieutenant de vaisseau
le 27 janvier 1894.
Au 1er janvier 1896,
sur le cuirassé "MARCEAU", Escadre de Méditerranée (Cdt René
MARQUIS).
Au 1er janvier 1897, en
résidence libre de 3 mois à compter du 12 novembre 1896.
Au 1er janvier 1899,
Officier-Élève sur le cuirassé "NEPTUNE", École des canonniers.
Officier breveté
Canonnier.
Au 1er janvier 1900,
sur le croiseur cuirassé "BRUIX", Escadre du Nord (Cdt Louis
THOMAS).
Aux 1er janvier 1901,
1902, sur le cuirassé "SUFFREN", en achèvement à BREST (Cdt Charles
POIDLOÜE).
Chevalier de la Légion
d'Honneur, le 30 décembre 1900
Au 1er janvier 1903;
port BREST.
Au 1er janvier 1904,
sur le croiseur "INFERNET", Division navale de l'Océan Indien (Cdt
Pierre FORESTIER).
Le 27 janvier 1906,
Commandant le contre-torpilleur "STYLET", en essais à ROCHEFORT.
Le 18 décembre 1907,
Commandant le contre-torpilleur "TROMBLON", en essais à ROCHEFORT.
Au 1er janvier 1909,
port BREST.
Capitaine de frégate le
29 novembre 1910.
Au 1er janvier janvier
1911, port ROCHEFORT.
Au 1er janvier 1912,
Second sur le croiseur cuirassé "ERNEST-RENAN", 1ère Division
légère, 1ère Escadre (Cdt Jean LAUGIER).
D'avril 1914 à mai
1916, Commandant le contre-torpilleur "PISTOLET".
Officier de la Légion
d'Honneur, le 18 septembre 1915
Au 1er janvier 1917,
port ROCHEFORT.
Capitaine de vaisseau
le 9 janvier 1917.
Le 16 mars 1917, Major
de la Marine à ROCHEFORT. Idem au 1er janvier 1918.
Versé dans le cadre de
réserve le 1er mars 1919; port ROCHEFORT.
Dossier Légion d'honneur /
Lien web
Remerciements Stéphane Giran
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|