-
Officiers et anciens élèves -
François André Antoine BUREL
(1811 - 1878)
Né le 19 septembre 1811 à MARSEILLE
(Bouches du Rhône) - Décédé le 11 mars 1878 à TOULON (Var)
Père de
Joseph Marie Laurent,
promotion 1875
Entre dans la Marine en 1830
Aspirant le 16 avril 1832
Enseigne de vaisseau le 10 avril 1837;
port TOULON.
Au 1er janvier 1841, sur le brick-aviso
"ARGUS" à TOULON (Vincent CHAUDIÈRE, Cdt).
Lieutenant de vaisseau le 26 avril
1845.
Au 1er janvier 1847, 141ème cie sur la
frégate à vapeur de 450 cv "LABRADOR", correspondance entre TOULON
et ALGER.
Chevalier de la Légion d'Honneur
Au 1er janvier 1849,
sur la frégate à vapeur "LABRADOR", Service entre la FRANCE et
l'ALGÉRIE (Louis MALLET, Cdt).
Capitaine de frégate le
29 novembre 1856.
Au 1er janvier 1857,
1860, port TOULON.
Officier de la Légion
d'Honneur le 12 août 1862.
Au 1er janvier 1863,
1864, port TOULON.
Capitaine de vaisseau le 3 août 1867.
Au 1er janvier 1869, Directeur des
mouvements du port de TOULON.
Commandeur de la Légion d'Honneur le 11
septembre 1871.
En retraite le 22 septembre 1871.
Dossier Légion d'Honneur /
Lien web
Remerciements Stéphane Giran
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|