-
Officiers et anciens élèves -
Jacques Jean Paul BULLIER
(1938 - ....)
Né le 28 juillet 1938
Entre dans la Marine en
1957
Ecole navale, promotion
1957
Enseigne de vaisseau de
2ème classe le 1er octobre 1958
Campagne
Jeanne d'Arc
Enseigne de vaisseau le
1er octobre 1960
Lieutenant de vaisseau
le 1er décembre 1965
Officier en second sur
le sous-marin Flore
Capitaine de corvette
le 1er décembre 1973
Capitaine de frégate
Commande le sous-marin
le Redoutable, équipage rouge
Capitaine de vaisseau
Capitaine de vaisseau
(H)
Port matriculaire
TOULON
Retour Officiers
et anciens élèves
|