-
Officiers et anciens élèves -
Achille Georges BUDOR
(1845 - 1887)
Né le 7 novembre 1845 à PARIS Xe (Seine) - Décédé le 24 octobre 1887
à MONTPELLIER (Hérault)
Fils de Pierre Philippe
Budor, chef d'institution et de Nathalie Éléonore Arsène THIBAUT,
son épouse
Situation matrimoniale
inconnue.
Entre dans la Marine en
1861
Aspirant de 2ème classe
le 1er août 1863; port ROCHEFORT
Enseigne de vaisseau le
1er septembre 1867
Lieutenant de vaisseau
le 12 mai 1874.
Au 1er janvier 1879,
sur le vaisseau "SOUVERAIN", École de canonnage à TOULON (Henri
MASSIAS JURIEN DE LA GRAVIÈRE, Cdt).
Au 1er janvier 1881,
port CHERBOURG.
Chevalier de la Légion
d'Honneur, le 5 juillet 1883, étant sur le "FORFAIT", Mer des INDES.
Le 19 août 1884, non
-activité pour infirmités temporaires; port CHERBOURG.
Idem aux 1er
janvier 1885, 1886.
Décédé à son domicile
Faubourg Celleneuve
Dossier Légion
d'Honneur /
Lien web
Remerciements Gilles
Tribouillard
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|