-
Officiers et anciens élèves -
André Pierre BOUVET
(1935 - ....)
Né le 11 avril 1935
Entre dans la Marine en 1955.
Enseigne de vaisseau de
2ème classe le 1er octobre 1956.
Enseigne de vaisseau de
1ère classe le 1er octobre 1958.
Lieutenant de vaisseau
Capitaine de corvette
Commande "L'Etourdi" du
19 juin 1975 au 1er décembre 1976
Capitaine de frégate
Commande "L'Etourdi" du
1er décembre 1976 au 31 décembre 1976, dernier commandant
Capitaine de vaisseau
Capitaine de vaisseau
(H)
Port matriculaire
TOULON.
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|