-
Officiers et anciens élèves -
Jules Louis Marie BOURGUIGNON
(1871 - 19..)
Né le 28 novembre 1871 - Décédé.
Entre dans la Marine en 1888
Aspirant le 5 octobre
1891; port BREST.
Au 1er janvier 1892,
sur le cuirassé "AMIRAL-BAUDIN", Escadre de Méditerranée occidentale
et du Levant.
Au 1er janvier 1894,
port BREST.
Enseigne de vaisseau le
27 janvier 1894.
Au 1er janvier 1896,
sur l'aviso-transport "RANCE", Division navale de l'Océan Indien
(Cdt Henri DUTHEIL de la ROCHÈRE).
Au 1er janvier 1897, en
instruction sur l' "ALGÉSIRAS", École des torpilles.
Officier breveté
Torpilleur.
Au 1er janvier 1899,
Second sur l'aviso-torpilleur "FLÈCHE", Défense mobile de BIZERTE
(Cdt Marie BÔ).
Aux 1er janvier 1900,
1901, sur le croiseur "LINOIS", Escadre de Méditerranée (Cdts
Sylvain Le BRETON puis Edgard ROPERT).
Lieutenant de vaisseau
le 7 octobre 1901.
Au 1er janvier 1902,
Second su l'aviso-torpilleur "COULEUVRINE", Défense mobile de
ROCHEFORT (Cdt Honoré CHEVALLIER).
Aux 1er janvier 1903,
1904, port TOULON.
Officier breveté
Canonnier.
Au 1er janvier 1906,
sur le cuirassé "HENRI-IV", Escadre du Nord (Cdt René Le NEPVOU de
CARFORT).
Chevalier de la Légion
d'Honneur.
Le 1er décembre 1906,
Membre titulaire de la Commission d'expériences d'artillerie à
GÂVRES. Idem au 1er janvier 1908.
Au 1er janvier 1909,
Second sur le croiseur "DESCARTES", Annexe de l'École de canonnage
(Cdt Charles MORNET).
Au 1er janvier 1911,
port TOULON.
Au 1er janvier 1912,
sur le cuirassé "HENRI-IV", Division navale de TUNISIE (Cdt René
CHEVALIER).
Le 26 novembre 1912,
Commandant le torpilleur "FORBAN", Garde-pêche en ALGÉRIE. Idem au
1er janvier 1914.
Capitaine de corvette
le 1er juillet 1917, port TOULON.
Capitaine de frégate le
21 octobre 1919.
Officier de la Légion
d'Honneur.
Au 1er janvier 1921,
port TOULON.
Extrait Presse /
Ouest-Eclair du 4 novembre 1925
le capitaine de frégate
Bourguignon (Jules-Louis-Marie), du port de Toulon, a été admis à
faire valoir ses droits à la retraite, à litre d'ancienneté de
services et par application de la mesure sur la limite d'Ae, Cet
officier supérieur sera rayé des contrôles de l'activité à la date
du 28 novembre 1925
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|