-
Officiers et anciens élèves -
Bernard Marie BOUDIN
de TROMELIN
(1735 - 1815)
Né le 15 février 1735 à Morlaix (Finistère), décédé à Lyon le 4
décembre 1815.
Fils de Jacques
(1702-1777), Commandant des Gardes Côtes de Plougasnou et de Marie
Françoise le DIOUGUEL de PENANRU.
Il est Lieutenant au
régiment du Limousin le 1er avril 1748
Il participe au siège
de Maastricht dans l’armée du Maréchal de Saxe en avril-mai 1748.
Il est réformé le 20
mars 1749. $
6 juillet 1750 : il
entre dans les Gardes de la Marine.
1752 la matricule des
Gardes Marines de Brest le décrit comme «... petit, physionomie
spirituelle, caractère doux et poli, de l’éducation. Il a bien
réussi dans l’étude de la géométrie, sçait la trigonométrie, la
sphère, le pilotage, connait les manœuvres, dessine bien ».
11 octobre 1755 : il
est nommé Enseigne de Vaisseau.
Août 1756 : il commande
les batteries de la côte de Bretagne, de Morlaix à Tréguier.
7 décembre 1760-26
novembre 1761 : il est embarqué sur la frégate l’Hermine dans la
division AUFFRAY du GUELAMBERT.
Il participe au combat
du Cap Finistère le 15 août 1761.
18 janvier 1762 : il
est employé dans la brigade d’artillerie de Brest.
15 janvier 1763 : il
est nommé Lieutenant d’artillerie en premier.
1er mai 1763 : il est
promu Lieutenant de Vaisseau.
1er janvier 1767 : il
est nommé au commandement de deux compagnies d’apprentis canonniers
à Brest.
29 décembre 1767 à
juillet 1770 : il assure le commandement de la flute la Normande
envoyée en mission en Inde.
2 mars 1771- octobre
1783 : il est chargé de la direction générale des travaux de Port
Louis en Ile de France (Ile Maurice
Il réalise
l’aménagement de ce port pour en faire une base destinée aux
opérations navales dans l’Océan indien.
1er mai 1772 : il est
nommé Capitaine lieutenant en premier du premier bataillon du
régiment de St Malo.
4 avril 1777 : il est
promu Capitaine de Vaisseau.
1er avril 1779-10 août
1780 : il assure le commandement de la frégate de 40 la Consolante
dans l’escadre de LOLLIVIER de TRONJOLLY puis dans celle du comte d’ORVES.
10 août 1780- 26
octobre 1780 : il commande le vaisseau de 64 le Brillant dans
l’escadre du comte d’ORVES.
A partir du 26 octobre
1781 il commande le vaisseau de 74 l’Annibal dans l’escadre du comte
d’ORVES puis dans celle du Chef d’Escadre SUFFREN de St TROPEZ aux
Indes et à Ceylan.
Il assiste sans y
prendre part, par erreur de manœuvre, à la bataille de Sadras (17
février 1782), participe à celle de Provédien (12 avril 1782) et
Negapatam (6 juillet 1782).
Mais il refuse à
nouveau de combattre à la bataille de Trincomalée (3 septembre
1782).
On lui a reproché «
d’avoir soufflé le mauvais esprit qui a régné dans l’escadre,
d’avoir été du nombre des capitaines qui ont laissé le Général aux
prises avec l’ennemi et ne se sont pas approchés ». En conséquence
il est relevé de son commandement pour désobéissance et manque de
combativité. ( E.Taillemite souligne que, dans cette campagne
victorieuse, SUFFREN est « mal secondé par certains de ses officiers
animés d’une mauvaise volonté évidente ».
M. Vergé -Franceschi
pour sa part remarque qu’il « n’a pas su provoquer la communauté
d’esprit avec ses capitaines que saura leur insuffler un Nelson ».(
bio Suffren GM 1743).
Rentré en France en
février 1784, il est rayé des listes de la Marine sans pension de
retraite le 25 juillet.
1er janvier 1793 : il
est nommé Vice- Amiral mais il n’exercera aucun commandement.
6 juillet 1795 : il
prend sa retraite.
Il est membre adjoint
de l’Académie royale de Marine le 24 avril 1769, Membre ordinaire le
11 novembre 1779, radié en 1784.
Chevalier de l’Ordre
Royal de St Louis.
Selon certaines sources
son nom a été donné à l’île Tromelin (proche de l’île Maurice) pour
avoir récupéré en 1776, quinze ans après leur naufrage, des esclaves
abandonnés et réfugiés sur l’île. Il s’agit plus probablement d’un
officier de marine, Jacques Marie BOUDIN de la NUGUY TROMELIN (frère
? parent ?).
SOURCES : Philippe
Henrat, bio Tromelin, CTHS La France Savante. E. Taillemite,
Dictionnaire des Marins français. M. Vergé Franceschi, Dictionnaire
d’Histoire maritime. LacourGayet, La marine militaire de la France
sous le règne de Louis XVI.
Remerciements
Patrick Labail
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|