-
Officiers et anciens élèves -
Charles Etienne BOMBELLES (Baron de)
(1733 - 1783)
Né le 10 décembre 1733 à MOBILE (Louisiane) - Décédé le 26 avril
1783 à ROCHEFORT (Charente Maritime)
Fils de Jean Charles de
BOMBELLES, capitaine dans les troupes de la Marine, commandant l’Ile
d’Oléron en 1749, Chevalier de St Lazare, et de Barbe Ursule de
BONNILLE ; neveu de BOMBELLES Lieutenant Général des Armées du Roi.
Famille répandue successivement en Italie et en France,
possessionnée dans l’Orléanais (La Motte St Lié).
Entrée dans les Gardes
de la Marine à Rochefort le 6 juillet 1750.
1752 : il est embarqué
sur le Chariot Royal, chargé de transporter en Louisiane le
Capitaine de Vaisseau BILLOUART de KERLEREC nouveau Gouverneur de la
colonie.
Embarqué sur le
Caméléon en 1754, l’Inflexible en 1755, escadre MACNEMARA, mission
dans le golfe de Gascogne, puis escadre du GUAY au large de Brest.
11 octobre 1755 : il
est nommé Enseigne de Vaisseau.
1756 il est embarqué
sur le Fidèle et participe au combat victorieux près d’Oléron contre
une frégate anglaise.
Sur l’Atalante en 1757,
campagne à Cayenne et aux Antilles.
1758 : il est embarqué
sur le Belliqueux, division CHAFFAULT de BESNE, transport de troupes
de renfort pour Louisbourg (Canada).
Revenant en France le
bâtiment est séparé de sa division et capturé (2 novembre) par les
Anglais dans le canal de Bristol.
Il est fait prisonnier.
15 janvier 1762 : il
est nommé Lieutenant d’artillerie en premier dans la compagnie de
VENEL à Brest.
1er octobre 1764 : il
est promu Lieutenant de Vaisseau ; il assure le commandement de le
flute le Danube (23 septembre
1765-mars 1766).
Mission de ravitaillement à Cadix de la division de CHAFFAULT.
2 février 1765 : il est
nommé Capitaine d’artillerie.
1767-1769 : il est
employé dans les forges de l’Angoumois.
1er mai 1772 : Aide
Major de le Marine au régiment du Havre ; il est embarqué sur la
Terpsichore.
1er janvier 1775 : il
est capitaine de la 1ère compagnie d’apprentis canonniers à
Rochefort.
Mars 1775 ordre de
passer à Lorient, il reçoit le commandement la Sirène puis celui de
la flute COMTE de MENOU dans l’escadre d’évolution commandée par du
BOUËXIC de GUICHEN (mai - octobre 1775).
Mars 1776 : Capitaine
en second de bombardiers à Brest.
Novembre 1776 :
Sous-directeur d’artillerie Rochefort.
4 avril 1777 : il est
promu Capitaine de Vaisseau.
Prend le commandement
du Cérès (février 1780-février 1781), frégate de 32 construite selon
ses plans, il fait campagne aux Antilles.
19 octobre 1781 :
Directeur des constructions à Rochefort.
28 décembre 1782 :
Directeur de l’artillerie à Rochefort.
1783 : il passe à
Bergerac pour l’établissement des balises sur les côtes des iles de
Ré et d’Oléron.
Il est fait Chevalier
de l’Ordre Royal de St Louis le 1er janvier 1773.
Membre adjoint de
l’Académie de Marine le 24 avril 1769, membre ordinaire le 8
novembre 1781.
Gratification de 1000
Livres en 1782.
SOURCES : Anne Mezin,
correspondance des consuls de France à Cadix 1666-1792, Archives
Nationales. CTHS la France Savante, bio Bombelles, Philippe Henrat.
Histoire Généalogique et Héraldique des Pairs de France vol 2,
Courcelles.
Remerciements Patrick Labail
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|