-
Officiers et anciens élèves -
Augustin BLANCHET
(19.. - ....)
Entre à l’ École navale
en septembre 2000.
Rejoint en 2003 à l’issue de la campagne d’application le bâtiment
de commandement et de ravitaillement Marne, déployé en zone maritime
océan Indien, comme chef du service Opérations.
De 2004 à 2005, suit la formation d’officier plongeur démineur à
l’école de plongée de Saint-Mandrier puis obtient le brevet de la
spécialité «guerre des mines».
Est affecté en 2005 sur le chasseur de mines Lyre comme commandant
adjoint opérations.
En 2008, est qualifié pour l’intervention sur engins explosifs
improvisés puis sert au groupe de plongeurs démineurs de la
Méditerranée, à Toulon, comme commandant adjoint opérations puis
commandant en second.
En 2010, est affecté à l’école de plongée de Saint Mandrier comme
instructeur plongeur démineur et directeur des formations EOD
(intervention sur munitions et explosifs).
En 2012, rejoint le chasseur de mines Sagittaire comme commandant en
second.
Le 5 septembre 2013, prend le commandement du chasseur de mines
Tripartite Sagittaire
Capitaine de frégate
Le 1er octobre 2021,
commandant de l'équipage A du bâtiment d'expérimentation et de
mesure Dupuy de Lôme
Source Facebook
Source Lé Télégramme
Chevalier de la Légion
d'honneur, décret du 7 juillet 2021
Chevalier de l'Orndre
national du Mérite, décret du 30 octobre 2018
Source Marine nationale
Remerciements Thierry
Le Breton
Retour Officiers
et anciens élèves
|