-
Officiers et anciens élèves -
Jean Julien ANGOT des ROTOURS
(1773 - 1844)
Né le 2 juin 1773 au château des Rotours (Orne) - Décédé à Brest le
26 mars 1844
Fils de Noël François Mathieu Angot des Rotours, financier, premier
commis au contrôle général des finances de 1782 à 1792
Epouse, en 1815, Virginie Guilhem.
Père de Jules Gabriel Ollivier,
promotion 1838
Inhumé au cimetière Saint Martin à Brest
Entre dans la Marine en ?
.../...
Capitaine de vaisseau de 2ème classe le 8 juillet 1814
Capitaine de vaisseau de 1ère classe le 1er février 1822
Membre du conseil de guerre réuni à Rochefort à bord du vaisseau
amiral le 3 mars 1817 suite au naufrage de la Méduse
« LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous
présens et à venir, salut. Aujourd’hui, trois mars mil huit cent
dix-sept, dix heures du matin, s’est assemblé à bord du
vaisseau-amiral, en ce port, la conseil de guerre maritime (en
grande tenue), en vertu de l’ordonnance de Sa Majesté du sept
janvier dernier, convoqué par M. Antoine-Germain Bidé de Maurville,
contre-amiral, chevalier de l’ordre royal et militaire de
Saint-Louis, major général de la marine, faisant fonctions de
commandant par intérim, et ce, conformément aux dispositions de
l’art. 39, section 3, du décret du 22 juillet 1806 ; ledit conseil
composé de MM. Anne-Salomon-Louis de la Tullaye, contre-amiral et
chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, désigné par
l’ordonnance de Sa Majesté pour remplir les fonctions de président ;
Eustache-Marie-Joseph Bonamy, officier de la Légion d’honneur ;
Emmanuel Halgan, officier de la Légion d’honneur, chevalier de
l’ordre royal du mérite militaire de Wurtenberg ; Laurent Tourneur,
officier de la Légion d’honneur, nommé en remplacement de M. Raymond
Cocault ; Jean-Julien Des Rotours, baron, chevalier de l’ordre royal
de la Légion d’honneur ; Cristophe-Joseph-Victor de Cairon Merville
; Alphonse Poret, comte de Blosseville, commandeur de l’ordre royal
et militaire d’Avix (de Portugal) ; Jean-Baptiste la Salle-d’Harader
; tous les sept capitaines de vaisseaux, et chevaliers de l’ordre
royal et militaire de Saint Louis ; Antoine-Jacques le
Carlier-d’Herlye, capitaine de vaisseau, chevalier de l’ordre royal
et militaire de Saint-Louis, nommé par ordonnance de Sa Majesté du
sept janvier dernier pour remplir les fonctions de rapporteur et de
son procureur près le conseil de guerre et François Belenfant père,
greffier des tribunaux maritimes, pour remplir ses fonctions près le
rapporteur et ledit conseil ; tous âgés de plus de vingt-cinq ans,
et n’étant parents ou alliés ni entre eux, ni du prévenu M. Duroys
de Chaumareys, du degré prohibé par la loi. »
Chevalier de la Légion d’Honneur, le 23 juin 1810
Baron par lettres enregistrées le 6 janvier 1817
Contre amiral le 17 aout 1822
Gouverneur de La Guadeloupe en 1826 -1830
Durant son mandat, il entreprend de nombreux travaux
d'infrastructure sur l'archipel, notamment le percement de nombreux
canaux – dont le canal des Rotours à Morne-à-l'Eau, qui porte son
nom en hommage – ainsi qu'un réaménagement du camp Jacob à
Saint-Claude
Mis en retraite le 1er janvier 1838
Chevalier de l ordre royal et militaire de Saint Louis le 18 aout
1814
Officier de la Légion d'honneur : le 28 avril 1821
Commandeur de la Légion d’honneur : le 20 septembre 1823
Grand officier de la Légion d’Honneur en 1837
Grand croix de 5ème classe de l’Ordre de Ferdinand d’Espagne
Grand croix de l’Ordre portugais de la Tour et de l’épée
Grand officier de la Légion d'honneur : le 17 novembre 1837.
Remerciements Bernard Dulou
Retour Officiers
et anciens élèves
|